Номер 447 (2)решите рациональным способом



55*74-74*50+50*70-70*45+45*66-66*40+40*62-62*35=74(55-50)+70(50-45)+66(45-40)+62(40-35)=74*5+70*5+66*5+62*5=5*(74+70+66+62)=5*272=1360

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
© ТопУроки.ru